GANDARA NOYA MARTIN
Informe ejecutivo de GANDARA NOYA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GANDARA NOYA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WUALAPP APPMARKET SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2018 | 22/05/2019 |
INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL | Administrador Mancomunado | 01/10/2012 | 21/05/2019 |
INVENTANDO PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 08/10/2013 | 18/04/2017 |
INVENTANDO PROYECTOS SL | Liquidador Mancomunado | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
VINCULACIONES DE GANDARA NOYA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GANDARA NOYA MARTIN
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Mancomunado
- Gandara Noya Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 4 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Gandara Noya Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 19, S 8, H SC 46315, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Liquidador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 152, S 8, H SC 46869, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 152, S 8, H SC 46869, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 19, S 8, H SC 46315, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 150, S 8, H SC 46869, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 17, S 8, H SC 46315, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-15
Información de GANDARA NOYA MARTIN
Mostramos los datos de GANDARA NOYA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GANDARA NOYA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos