VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
Informe ejecutivo de VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WUALAPP APPMARKET SL | Administrador Unico | 27/10/2014 | 19/12/2018 |
ARA SOLIS PRODUCCIONS CULTURAIS SL | Liquidador | 16/01/2014 | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Unico
- Villagomez Cebrian Carmen Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Unico
- Villagomez Cebrian Carmen Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 152, S 8, H SC 47425, I/A 1 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-15
Empresa: ARA SOLIS PRODUCCIONS CULTURAIS SL
Liquidador
- Villagomez Cebrian Carmen Maria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 40, S 8, H SC 12293, I/A 7 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
Información de VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA
Mostramos los datos de VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAGOMEZ CEBRIAN CARMEN MARIA FATIMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos