VIANDAS BALEARES SL
Dirección social Av Bartomeu de Rosello, 9
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIANDAS BALEARES SL
CIF B16534760
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/07/2017
Nombres Anteriores
- VIANDAS IBIZA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL
Propietario VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL
ORGANIGRAMA DE VIANDAS BALEARES SL
VINCULACIONES DE VIANDAS BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIANDAS BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL | Administrador Unico | 05/06/2024 | |
VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL | Socio Unico | 05/06/2024 | |
Alonso Ascorbe Celso | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
Aso Ferrer Angela | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
Baz Rodriguez Ruben | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
Cortes Navales Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
Gil Moya Jose-ramon | Apoderado Mancomunado | 15/01/2018 | |
Gomez Hernandez Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
Lazaro Reyes Maria-inmaculada | Apoderado Solidario | 15/01/2018 | |
Marquez Manzano Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIANDAS BALEARES SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 14936, I/A 9 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-07
- Aceptada la dimisión de don Jesús Pombo Lanza DNI 51662404b como representante persona física de VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA), S.L.", administrador único de la sociedad, y designado nuevo representante persona física a DON JAVIER PEREZ DE LEZA AQUIGUREN, con DNI 33500194G
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 14936, I/A 8 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único Designado representante persona física de VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA), S.L.) adminsitradora única de la sociedad a DON JESUS POMBO LANZA DNI 51662404B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 14936, I/A 7 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 14936, I/A 7 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 48, S 8, H IB 14936, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 45, S 8, H IB 14936, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 45, S 8, H IB 14936, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Empresa: VIANDAS IBIZA SL
- VIANDAS BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 44, S 8, H IB 14936, I/A 3 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-07
Empresa: VIANDAS IBIZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 41, S 8, H IB 14936, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-07
Empresa: VIANDAS IBIZA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 39, S 8, H IB 14936, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-07