ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
Informe ejecutivo de ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIANDAS BALEARES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
UNITED WINERIES IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2016 | |
UNITED WINERIES IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 21/11/2016 | |
UNITED WINERIES ESTATES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2016 | |
UNITED WINERIES ESTATES SA | Apoderado Mancomunado | 16/11/2016 | |
RESERVAS PRIVADAS SA | Apoderado Solidario | 07/11/2016 | |
RESERVAS PRIVADAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/11/2016 | |
UNITED WINERIES HOLDINGS SA | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | |
UNITED WINERIES HOLDINGS SA | Apoderado Mancomunado | 04/11/2016 | |
INVERSIONES ANGULCAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
Empresa: UNITED WINERIES INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Pablo-romero Gil-delgado Carlos
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Redondo Sierra Gonzalo
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Apoderado Solidario
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Rojo Alvarez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 81, S 8, H LO 17497, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-26
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Rojo Alvarez Estefania
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Marquez Manzano Luis
- Murillo Perez Israel
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 68, S 8, H ZA 7710, I/A 16 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-49
Empresa: MADE OF SPAIN FOOD RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Rojo Alvarez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35164 , F 187, S 8, H M 583030, I/A 12 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: HACIENDA ZORITA-FARM FOODS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Rojo Alvarez Estefania
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Marquez Manzano Luis Alejandro
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 200, S 8, H SA 16500, I/A 10 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-37
Empresa: HACIENDA ZORITA HOTELS & VILLAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Rojo Alvarez Estefania
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Marquez Manzano Luis Alejandro
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 224, S 8, H SA 10999, I/A 19 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-37
Empresa: VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Aso Ferrer Angela
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Gomez Hernandez Laura
- Lazaro Reyes Maria-inmaculada
- Marquez Manzano Luis
- Martin Esteban Raquel
- Martin Esteban Raquel
- Martin Martin Pedro
- Martin Martin Pedro
- Navarro Gavilan Almudena
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Sanjuan Ines
- Rodilla Alvarez Jose Maria
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
- Suñer Fernandez Cela Eugenio
- Suñer Fernandez Cela Eugenio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 373 , F 108, S 8, H SA 11967, I/A 29 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-37
Empresa: VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Rojo Alvarez Estefania
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 373 , F 94, S 8, H SA 11967, I/A 27 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-37
Empresa: SEDANA MEDICAL AB
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 10, S 8, H M 532469, I/A 4 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: VIANDAS BALEARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 45, S 8, H IB 14936, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Empresa: VIANDAS BALEARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 321, F 45, S 8, H IB 14936, I/A 5 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
VER MAS ACTOS
Información de ROJO ALVAREZ ESTEFANIA
Mostramos los datos de ROJO ALVAREZ ESTEFANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO ALVAREZ ESTEFANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos