ALONSO ASCORBE CELSO
Informe ejecutivo de ALONSO ASCORBE CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 43
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ALONSO ASCORBE CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCORDIA INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado | 13/07/2021 | |
CONCORDIA INTEGRA SL | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | |
EW EQUITY PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 30/09/2020 | |
MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES SL | Apoderado Solidario | 07/07/2020 | |
THE H CLUB HACIENDA ZORITA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2020 | |
HACIENDA ZORITA HOTELS & VILLAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2020 | |
COOLUMBUS BEER COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 28/06/2018 | |
CORPORACION FINANCIERA ARCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2018 | |
VIANDAS BALEARES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2018 | |
UNITED WINERIES IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 21/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALONSO ASCORBE CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO ASCORBE CELSO
Empresa: VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Elizalde Perello Francisco Javier
- Elizalde Perello Francisco Javier
- Elizalde Perello Francisco Javier
- Garcia Ortega Alvaro
- Pombo Lanza Jesus
- Redondo Sierra Gonzalo Nicolas
- Romero Gil Delgado Carlos Pablo
- Romero Gil Delgado Carlos Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 373 , F 113, S 8, H SA 11967, I/A 36 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-37
Empresa: HACIENDA ZORITA-FARM FOODS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 203, S 8, H SA 16500, I/A 17 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-37
Empresa: UNITED WINERIES INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 81, S 8, H LO 17497, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-26
Empresa: UNITED WINERIES INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Gomez Hernandez Laura
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Pablo-romero Gil-delgado Carlos
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Redondo Sierra Gonzalo
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 81, S 8, H LO 17497, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-26
Empresa: MADE OF SPAIN FOOD RETAIL SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Elizalde Perello Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35164 , F 187, S 8, H M 583030, I/A 13 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: EW EQUITY PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Alonso Ascorbe Celso
- Cortes Novales Jose
- Novalija Seremet Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30130 , F 179, S 8, H M 507115, I/A 16 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Alonso Ascorbe Celso
- Angulo Bernedo Carmelo
- Baz Rodriguez Ruben
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Cortes Novales Jose
- Marcos Alvarez Jose Carlos
- Marquez Manzano Luis
- Murillo Perez Israel
- Perez Parras Jose Luis
- Perez Parras Jose Luis
- Rojo Alvarez Estefania
- Rojo Alvarez Estefania
- Sanchez Garcia Felix Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 68, S 8, H ZA 7710, I/A 16 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-49
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alonso Ascorbe Celso
- Baz Rodriguez Ruben
- Cortes Novales Jose
- Pombo Lanza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 184, S 8, H ZA 7710, I/A 15 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-49
Empresa: MADE OF SPAIN FOOD RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35164 , F 187, S 8, H M 583030, I/A 12 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: MADE OF SPAIN FOOD RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35164 , F 184, S 8, H M 583030, I/A 11 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO ASCORBE CELSO
Mostramos los datos de ALONSO ASCORBE CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO ASCORBE CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos