URRIZ GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG ARRETXE UGALDE, ERRUZIKI KALEA Nº12.
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social URRIZ GESTION SL
CIF B75142752
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/10/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE URRIZ GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URRIZ GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aramburu Barandiaran Jose Cruz | Consejero | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
Garrido Campos Sagrario | Presidente | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
Garrido Campos Sagrario | Consejero Delegado | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
Garrido Campos Sagrario | Consejero | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
Garrido Campos Sagrario | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
Oyarzabal Calparsoro Juan Jose | Secretario | 11/04/2019 | 30/12/2020 |
Oyarzabal Calparsoro Juan Jose | Consejero | 11/04/2019 | 30/12/2020 |
Etxeberria Sarasua Jose Angel | Secretario | 14/10/2016 | 11/04/2019 |
Etxeberria Sarasua Jose Angel | Consejero | 14/10/2016 | 11/04/2019 |
Garrido Campos Sagrario | Administrador Unico | 13/11/2015 | 14/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URRIZ GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20