ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
Informe ejecutivo de ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URRIZ GESTION SL | Consejero | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
IRUNDIN SL | Consejero | 14/10/2016 | 27/07/2020 |
IRUNDIN SL | Consejero | 14/10/2016 |
VINCULACIONES DE ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 79, S 8, H SS 37972, I/A 4 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN TECNOLOGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 78, S 8, H SS 37972, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 41, S 8, H SS 8200, I/A 12 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Información de ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ
Mostramos los datos de ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMBURU BARANDIARAN JOSE CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos