OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URRIZ GESTION SL | Secretario | 11/04/2019 | 30/12/2020 |
URRIZ GESTION SL | Consejero | 11/04/2019 | 30/12/2020 |
IRUNOR SL | Apoderado Solidario | 30/09/2020 | |
IRUNOR SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | 30/09/2020 |
IRUNDIN SL | Secretario | 11/04/2019 | 27/07/2020 |
IRUNDIN SL | Consejero | 11/04/2019 | 27/07/2020 |
IRUNDIN SL | Apoderado | 14/10/2016 | |
IRUNOR SL | Vicepresidente | 23/02/2012 | |
IRUNOR SL | Consejero | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Liquidador
Presidente
Secretario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: IRUNOR SL
Apoderado Solidario
- Jaimerena Ciganda Pedro
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 93, S 8, H SS 12057, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-20
Empresa: IRUNOR SL
Administrador Unico
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 92, S 8, H SS 12057, I/A 4 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Presidente
Secretario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 79, S 8, H SS 37972, I/A 4 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Secretario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Secretario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 79, S 8, H SS 37972, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Empresa: IRUNDIN SL
Apoderado
- Gallardo Gonzalez Antonio
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 41, S 8, H SS 8200, I/A 12 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNOR SL
Administrador Unico
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 92, S 8, H SS 12057, I/A 3 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-20
Empresa: IRUNOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gallardo Gonzalez Antonio
- Jaimerena Ciganda Pedro
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 92, S 8, H SS 12057, I/A 3 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-20
Información de OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE
Mostramos los datos de OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OYARZABAL CALPARSORO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos