GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
Informe ejecutivo de GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URRIZ GESTION SL | Presidente | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
URRIZ GESTION SL | Consejero Delegado | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
URRIZ GESTION SL | Consejero | 14/10/2016 | 30/12/2020 |
URRIZ GESTION SL | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
IRUNDIN SL | Presidente | 14/10/2016 | 27/07/2020 |
IRUNDIN SL | Consejero Delegado | 14/10/2016 | 27/07/2020 |
IRUNDIN SL | Consejero | 14/10/2016 | 27/07/2020 |
URRIZ GESTION SL | Administrador Unico | 13/11/2015 | 14/10/2016 |
IRUNDIN SL | Administrador Unico | 13/11/2015 | 14/10/2016 |
IRUNDIN SL | Presidente | 14/10/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
Empresa: URRIZ GESTION SL
Liquidador
- Garrido Campos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero Delegado
- Garrido Campos Sagrario
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Liquidador
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
- Garrido Campos Sagrario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 71, S 8, H SS 37970, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero Delegado
- Garrido Campos Sagrario
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Garrido Campos Sagrario
- Oyarzabal Calparsoro Juan Jose
Presidente
- Garrido Campos Sagrario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 79, S 8, H SS 37972, I/A 4 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Consejero Delegado
- Garrido Campos Sagrario
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
- Garrido Campos Sagrario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Administrador Unico
- Garrido Campos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 70, S 8, H SS 37970, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN TECNOLOGIA SL
Consejero Delegado
- Garrido Campos Sagrario
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
- Garrido Campos Sagrario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 78, S 8, H SS 37972, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Garrido Campos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 78, S 8, H SS 37972, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN SL
Consejero Delegado
- Garrido Campos Sagrario
Consejero
- Aramburu Barandiaran Jose Cruz
- Etxeberria Sarasua Jose Angel
- Garrido Campos Sagrario
Presidente
- Garrido Campos Sagrario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 41, S 8, H SS 8200, I/A 12 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IRUNDIN TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Garrido Campos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 77, S 8, H SS 37972, I/A 1 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Empresa: URRIZ GESTION SL
Administrador Unico
- Garrido Campos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 69, S 8, H SS 37970, I/A 1 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Información de GARRIDO CAMPOS SAGRARIO
Mostramos los datos de GARRIDO CAMPOS SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO CAMPOS SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos