UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 37
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP
CIF B91865006
Capital Social 3120.0 Euros
Fecha de Constitución 14/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asencio Gonzalez Pastora | Secretario | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Asencio Gonzalez Pastora | Consejero | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Asencio Gonzalez Pastora | Liquidador Solidario | 06/03/2018 | 06/03/2018 |
Carranza Ariza Miguel | Presidente | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Carranza Ariza Miguel | Consejero | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Carranza Ariza Miguel | Apoderado Solidario | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Carranza Ariza Miguel | Liquidador Solidario | 06/03/2018 | 06/03/2018 |
Fernandez Dominguez Maria Dolores | Consejero | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Fernandez Rodriguez Ana | Consejero | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
Gotor De Astorza Maria Milagro | Consejero | 03/10/2012 | 06/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 3 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 141, S 8, H SE 86338, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-41
Dirección:AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 ACC 1& A (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:14/01/10
Capital:3.120,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la sociedad: Las actividades propias de farmacéuticos, biólogos, químicos y médicos, incluyendo la explotación y gestión de laboratorios de análisis clínicos y biológicos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 141, S 8, H SE 86338, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-41