GOMEZ MENDO ADOLFO
Informe ejecutivo de GOMEZ MENDO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ MENDO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALISIS CLINICOS NUEVA NERVION SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | |
ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL | Administrador Unico | 03/10/2012 | 08/01/2019 |
ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL | Liquidador Unico | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2012 | 03/10/2012 |
UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP | Consejero | 25/05/2010 | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MENDO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MENDO ADOLFO
Empresa: ANALISIS CLINICOS NUEVA NERVION SL
Administrador Unico
- Gomez Mendo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 152, S 8, H SE 38761, I/A 3 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Liquidador Unico
- Gomez Mendo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 3 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Unico
- Gomez Mendo Adolfo
Liquidador Unico
- Gomez Mendo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 3 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Unico
- Gomez Mendo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 61, S 8, H SE 92890, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 141, S 8, H SE 86338, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-41
Información de GOMEZ MENDO ADOLFO
Mostramos los datos de GOMEZ MENDO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MENDO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos