MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
Informe ejecutivo de MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E. MORAN Y E. MORAN SL | Administrador Unico | 01/09/2011 | 05/09/2013 |
ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2012 | 03/10/2012 |
UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP | Consejero Delegado | 25/05/2010 | 03/10/2012 |
UNION PROFESIONAL DE LABORATORIOS ANDALUCES SLP | Consejero | 25/05/2010 | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
Empresa: E. MORAN Y E. MORAN SL
Administrador Unico
- Moran Fagundez Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 125, S 8, H SE 21228, I/A 7 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-41
Consejero Delegado
- Moran Fagundez Eduardo Jose
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 61, S 8, H SE 92890, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Empresa: E. MORAN Y E. MORAN SL
Administrador Unico
- Moran Fagundez Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 124, S 8, H SE 21228, I/A 5 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-41
Consejero Delegado
- Moran Fagundez Eduardo Jose
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 141, S 8, H SE 86338, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-41
Información de MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE
Mostramos los datos de MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN FAGUNDEZ EDUARDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos