ASENCIO GONZALEZ PASTORA
Informe ejecutivo de ASENCIO GONZALEZ PASTORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ASENCIO GONZALEZ PASTORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAROLES Y COLUMNAS HISPALIS SL | Apoderado | 09/04/2018 |
VINCULACIONES DE ASENCIO GONZALEZ PASTORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENCIO GONZALEZ PASTORA
Empresa: MULTIVENTAS INTERNET SL
Administrador Solidario
- Asencio Gonzalez Pastora
- Diaz Flores Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590 , F 219, S 8, H SE 94777, I/A 2 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: FAROLES Y COLUMNAS HISPALIS SL
Apoderado
- Asencio Gonzalez Pastora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 17, S 8, H SE 27404, I/A 7 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Liquidador Solidario
- Asencio Gonzalez Pastora
- Carranza Ariza Miguel
- Gotor De Astorza Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
Consejero
Presidente
Secretario
- Asencio Gonzalez Pastora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 147, S 8, H SE 86338, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-41
Empresa: MULTIVENTAS INTERNET SL
Administrador Solidario
- Asencio Gonzalez Pastora
- Diaz Flores Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590 , F 218, S 8, H SE 94777, I/A 1 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-41
Consejero
Presidente
Secretario
- Asencio Gonzalez Pastora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Asencio Gonzalez Pastora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 146, S 8, H SE 86338, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 62, S 8, H SE 92890, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ANALISIS Y TECNICAS DE REFERENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Asencio Gonzalez Pastora
- Gomez Mendo Adolfo
- Moran Fagundez Eduardo Jose
- Villegas Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 61, S 8, H SE 92890, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Asencio Gonzalez Pastora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 141, S 8, H SE 86338, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-41
Información de ASENCIO GONZALEZ PASTORA
Mostramos los datos de ASENCIO GONZALEZ PASTORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENCIO GONZALEZ PASTORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos