TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
CIF B38066692
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Negrin Garcia Jose | Apoderado | 01/03/2021 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Jesus Ruyman | Liquidador Mancomunado | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Jesus Ryman | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2022 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Jesus Ryman | Consejero | 17/01/2022 | 11/01/2024 |
Rivero Rodriguez Dionisio | Consejero | 11/01/2024 | |
Rivero Rodriguez Dionisio | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2024 | |
Rivero Rodriguez Dionisio | Secretario | 11/01/2024 | |
Rivero Rodriguez Maria Lucia | Apoderado | 26/01/2021 | 11/01/2024 |
Rivero Rodriguez Maria Lucia | Consejero | 11/01/2024 | |
Rivero Rodriguez Maria Lucia | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 11 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 9 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 219, S 8, H TF 3496, I/A 8 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 219, S 8, H TF 3496, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38