NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
Informe ejecutivo de NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2022 | 11/01/2024 |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero | 17/01/2022 | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Padilla Jesus Ryman
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Consejero
- Negrin Padilla Jesus Ryman
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Padilla Jesus Ryman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 11 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Consejero
- Negrin Padilla Jesus Ryman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Información de NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN
Mostramos los datos de NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEGRIN PADILLA JESUS RYMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos