RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
Informe ejecutivo de RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Apoderado | 26/01/2021 | 11/01/2024 |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero | 11/01/2024 | |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2024 | |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Liquidador Mancomunado | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Presidente | 11/01/2024 | |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2016 | |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Consejero | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Liquidador Mancomunado
- Negrin Padilla Jesus Ruyman
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Padilla Jesus Ryman
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Consejero
- Negrin Padilla Jesus Ryman
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Liquidador Mancomunado
- Negrin Padilla Jesus Ruyman
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Presidente
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 221, S 8, H TF 3496, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Apoderado
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 219, S 8, H TF 3496, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Empresa: TRANSPORTES BENNASAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Garcia Jose
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Consejero
- Negrin Garcia Jose
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 119, S 8, H TF 6803, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Información de RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA
Mostramos los datos de RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos