NEGRIN GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de NEGRIN GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEGRIN GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Apoderado | 01/03/2021 | 11/01/2024 |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/01/2022 | |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Consejero | 17/01/2022 | |
TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL | Apoderado | 27/10/2020 | |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Presidente | 19/05/2016 | |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/05/2016 | |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Liquidador | 19/05/2016 | 19/05/2016 |
TRANSPORTES BENNASAR SL | Consejero | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE NEGRIN GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEGRIN GARCIA JOSE
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Garcia Jose
Consejero
- Negrin Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Apoderado
- Negrin Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 220, S 8, H TF 3496, I/A 9 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Apoderado
- Negrin Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 219, S 8, H TF 3496, I/A 8 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: TRANSPORTES RIVERO NEGRIN SL
Apoderado
- Negrin Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 219, S 8, H TF 3496, I/A 6 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-38
Empresa: TRANSPORTES BENNASAR SL
Liquidador
- Negrin Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 119, S 8, H TF 6803, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Empresa: TRANSPORTES BENNASAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Negrin Garcia Jose
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Consejero
- Negrin Garcia Jose
- Rivero Rodriguez Dionisio
- Rivero Rodriguez Maria Lucia
Liquidador
- Negrin Garcia Jose
Presidente
- Negrin Garcia Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 119, S 8, H TF 6803, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Información de NEGRIN GARCIA JOSE
Mostramos los datos de NEGRIN GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEGRIN GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos