THE CITY ARMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Mossen Lluis Constans, 4
Código Postal 17820
Municipio Banyoles
Provincia Girona
Razón Social THE CITY ARMS SL
CIF B17435264
Capital Social 166777.5 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE THE CITY ARMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE CITY ARMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Emilia Gayola Roura | Presidente | 10/08/2011 | 01/02/2016 |
Emilia Gayola Roura | Consejero | 01/02/2016 | |
Marino Rodriguez Jimenez | Consejero | 10/08/2011 | 01/02/2016 |
Simon Rodriguez Jimenez | Apoderado | 01/02/2016 | |
Xavier Frigole Mares | Secretario | 10/08/2011 | 01/02/2016 |
Xavier Frigole Mares | Consejero | 01/02/2016 | |
Xavier Frigole Mares | Apoderado | 01/02/2016 | |
Xavier Frigole Mares | Liquidador | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
ACTOS BORME DE THE CITY ARMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Capital Anterior: | 81.135,00 | Euros |
Aumento de capital: | 85.642,50 | Euros |
Capital Actual: | 166.777,50 | Euros |
Porcentaje: | 105,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 10 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 9 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-157-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-17