EMILIA GAYOLA ROURA
Informe ejecutivo de EMILIA GAYOLA ROURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EMILIA GAYOLA ROURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARPA DE L'ESTANY SL | Secretario | 12/07/2023 | |
LA CARPA DE L'ESTANY SL | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2023 | |
LA CARPA DE L'ESTANY SL | Consejero | 12/07/2023 |
VINCULACIONES DE EMILIA GAYOLA ROURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILIA GAYOLA ROURA
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SL
Consejero Delegado Solidario
- Emilia Gayola Roura
Consejero
- Bartolome Gayola Pujol
- Emilia Gayola Roura
- Monica Rodriguez Gayola
- Simon Rodriguez Gayola
- Simon Rodriguez Jimenez
Presidente
Secretario
- Emilia Gayola Roura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 32, S 8, H GI 5320, I/A 19 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-17
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SL
Administrador Unico
- Emilia Gayola Roura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 32, S 8, H GI 5320, I/A 19 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-17
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SA
Administrador Unico
- Emilia Gayola Roura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 29, S 8, H GI 5320, I/A 18 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Consejero
- Emilia Gayola Roura
- Marino Rodriguez Jimenez
- Xavier Frigole Mares
Presidente
- Emilia Gayola Roura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SA
Administrador Unico
- Emilia Gayola Roura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 27, S 8, H GI 5320, I/A 16 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 9 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-17
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SA
Administrador Unico
- Emilia Gayola Roura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 27, S 8, H GI 5320, I/A 15 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-17
Información de EMILIA GAYOLA ROURA
Mostramos los datos de EMILIA GAYOLA ROURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILIA GAYOLA ROURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos