SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
Informe ejecutivo de SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARPA DE L'ESTANY SL | Presidente | 12/07/2023 | |
LA CARPA DE L'ESTANY SL | Consejero | 12/07/2023 |
VINCULACIONES DE SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
Empresa: LA CARPA DE L'ESTANY SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bartolome Gayola Pujol
- Emilia Gayola Roura
- Monica Rodriguez Gayola
- Simon Rodriguez Gayola
- Simon Rodriguez Jimenez
Presidente
- Simon Rodriguez Jimenez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 32, S 8, H GI 5320, I/A 19 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Apoderado
- Simon Rodriguez Jimenez
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Empresa: ESPAI PROATRIUM SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Angel Ramio Gelado
- Jordi Gratacos Gayola
- Luis Micalo Congost
- Simon Rodriguez Jimenez
Consejero
- Angel Ramio Gelado
- Jordi Gratacos Gayola
- Luis Micalo Congost
- Simon Rodriguez Jimenez
Presidente
Secretario
- Simon Rodriguez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 193, S 8, H GI 42072, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-17
Empresa: THE CITY FRANCHISE SL
Apoderado
- Simon Rodriguez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 198, S 8, H GI 32432, I/A 4 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-17
Empresa: THE CITY FRANCHISE SL
Apoderado
- Simon Rodriguez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 197, S 8, H GI 32432, I/A 3 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-17
Información de SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ
Mostramos los datos de SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON RODRIGUEZ JIMENEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos