XAVIER FRIGOLE MARES
Informe ejecutivo de XAVIER FRIGOLE MARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE XAVIER FRIGOLE MARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS GANADEROS SA | Administrador Unico | 07/03/2011 |
VINCULACIONES DE XAVIER FRIGOLE MARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER FRIGOLE MARES
Empresa: SERVICIOS GANADEROS SA
Administrador Unico
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 34, S 8, H GI 8064, I/A 21 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-17
Empresa: SERVICIOS GANADEROS SA
Administrador Unico
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 34, S 8, H GI 8064, I/A 20 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Liquidador
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Apoderado
- Simon Rodriguez Jimenez
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Consejero
- Emilia Gayola Roura
- Marino Rodriguez Jimenez
- Xavier Frigole Mares
Presidente
Secretario
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-17
Empresa: EL TREN PINXO SL
Liquidador
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 193, S 8, H GI 22180, I/A 5 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
Empresa: EL TREN PINXO SL
Administrador Unico
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 193, S 8, H GI 22180, I/A 5 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
Empresa: THE CITY ARMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 198, S 8, H GI 15052, I/A 9 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-17
Empresa: SERVICIOS GANADEROS SA
Administrador Unico
- Xavier Frigole Mares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 34, S 8, H GI 8064, I/A 19 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-17
Información de XAVIER FRIGOLE MARES
Mostramos los datos de XAVIER FRIGOLE MARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER FRIGOLE MARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos