TALLERS CAMP LLONG SA - EXTINGUIDA
Municipio Balaguer
Provincia Lleida
Razón Social TALLERS CAMP LLONG SA
CIF A25418096
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TALLERS CAMP LLONG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERS CAMP LLONG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duran Abella Mario | Administrador Solidario | 07/03/2016 | 06/02/2023 |
Duran Torra Joan-maria | Administrador Solidario | 07/03/2016 | 06/02/2023 |
Duran Torra Joan-maria | Liquidador | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
Duran Torra Joan-maria | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 07/03/2016 |
Duran Vidal Mario | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 07/03/2016 |
Duran Vidal Mario | Administrador Unico | 25/01/2013 |
ACTOS BORME DE TALLERS CAMP LLONG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 7 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 6 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 6 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 67, S 8, H L 10241, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 67, S 8, H L 10241, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 67, S 8, H L 10241, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-25