DURAN TORRA JOAN-MARIA
Informe ejecutivo de DURAN TORRA JOAN-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DURAN TORRA JOAN-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSDURAN SA | Apoderado Solidario | 20/06/2023 | |
TRANSDURAN SA | Secretario | 03/06/2019 | |
TRANSDURAN SA | Consejero | 25/09/2017 | |
VEHICLES INDUSTRIALS BALAGUER SL | Administrador Solidario | 07/03/2016 | |
LIQUIDS LA NOGUERA SA | Administrador Solidario | 26/02/2016 |
VINCULACIONES DE DURAN TORRA JOAN-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN TORRA JOAN-MARIA
Empresa: TRANSDURAN SA
Apoderado Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 16 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Apoderado Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 16 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Consejero
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Juan Maria
Presidente
Secretario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 15 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Liquidador
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Liquidador
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Empresa: VEHICLES INDUSTRIALS BALAGUER SL
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Pedra Navau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 191, S 8, H L 18323, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 7 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Empresa: LIQUIDS LA NOGUERA SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 216, S 8, H L 3735, I/A 13 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Empresa: VIAPLANA COSTA SA
Liquidador
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 109, S 8, H L 13865, I/A 15 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-25
Empresa: VIAPLANA COSTA SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Liquidador
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 109, S 8, H L 13865, I/A 15 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-25
VER MAS ACTOS
Información de DURAN TORRA JOAN-MARIA
Mostramos los datos de DURAN TORRA JOAN-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN TORRA JOAN-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos