DURAN ABELLA MARIO
Informe ejecutivo de DURAN ABELLA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN ABELLA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSDURAN SA | Apoderado Solidario | 20/06/2023 | |
TRANSDURAN SA | Consejero | 25/09/2017 | |
LIQUIDS LA NOGUERA SA | Administrador Solidario | 26/02/2016 |
VINCULACIONES DE DURAN ABELLA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN ABELLA MARIO
Empresa: TRANSDURAN SA
Apoderado Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 16 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Apoderado Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 16 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 52, S 8, H L 2483, I/A 15 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 7 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Empresa: LIQUIDS LA NOGUERA SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 216, S 8, H L 3735, I/A 13 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-25
Empresa: VIAPLANA COSTA SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 109, S 8, H L 13865, I/A 15 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Apoderado Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 42, S 8, H L 2483, I/A 13 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Consejero
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Juan Maria
- Duran Vidal Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 96, S 8, H L 2483, I/A 12 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Administrador Solidario
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 96, S 8, H L 2483, I/A 12 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-25
VER MAS ACTOS
Información de DURAN ABELLA MARIO
Mostramos los datos de DURAN ABELLA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN ABELLA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos