DURAN VIDAL MARIO
Informe ejecutivo de DURAN VIDAL MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DURAN VIDAL MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSDURAN SA | Presidente | 25/09/2017 | 03/06/2019 |
TRANSDURAN SA | Consejero | 25/09/2017 | 03/06/2019 |
TALLERS CAMP LLONG SA | Administrador Solidario | 25/01/2013 | 07/03/2016 |
VEHICLES INDUSTRIALS BALAGUER SL | Administrador Unico | 07/03/2016 | |
INVERSIONS FAMDUR SL | Administrador Unico | 07/03/2016 | |
TRANSDURAN SA | Administrador Solidario | 19/12/2012 | 07/03/2016 |
VIAPLANA COSTA SA | Administrador Solidario | 19/12/2012 | 07/03/2016 |
LIQUIDS LA NOGUERA SA | Administrador Solidario | 19/12/2012 | 26/02/2016 |
TALLERS CAMP LLONG SA | Administrador Unico | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE DURAN VIDAL MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN VIDAL MARIO
Empresa: TRANSDURAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 51, S 8, H L 2483, I/A 14 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Consejero
- Duran Abella Mario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Juan Maria
- Duran Vidal Mario
Presidente
- Duran Vidal Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 96, S 8, H L 2483, I/A 12 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-25
Empresa: INVERSIONS FAMDUR SL
Administrador Unico
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 218, S 8, H L 14523, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: VEHICLES INDUSTRIALS BALAGUER SL
Administrador Unico
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 190, S 8, H L 18323, I/A 5 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: VIAPLANA COSTA SA
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 108, S 8, H L 13865, I/A 14 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: TRANSDURAN SA
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 96, S 8, H L 2483, I/A 11 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 68, S 8, H L 10241, I/A 6 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: LIQUIDS LA NOGUERA SA
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 215, S 8, H L 3735, I/A 12 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Solidario
- Duran Torra Joan-maria
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 67, S 8, H L 10241, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-25
Empresa: TALLERS CAMP LLONG SA
Administrador Unico
- Duran Vidal Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 67, S 8, H L 10241, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-25
VER MAS ACTOS
Información de DURAN VIDAL MARIO
Mostramos los datos de DURAN VIDAL MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN VIDAL MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos