TALLER GALDON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Calvari, 8
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TALLER GALDON SL
CIF B03317880
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TALLER GALDON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER GALDON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galdon Llinares Daniel | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | 19/01/2022 |
Galdon Llinares Daniel | Liquidador Mancomunado | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Galdon Ortiz Juan Antonio | Liquidador Mancomunado | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Galdon Ortiz Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | 19/01/2022 |
Galiana Llorca Miguel | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | 19/01/2022 |
Galiana Llorca Miguel | Liquidador Mancomunado | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Zaragoza Mayor Clara | Administrador Unico | 23/09/2016 | 14/10/2019 |
Galdon Ortiz Juan Antonio | Administrador Unico | 24/04/2009 | 23/09/2016 |
Galdon Ortiz Daniel | Presidente | 24/04/2009 | |
Galdon Ortiz Daniel | Consejero Delegado | 24/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLER GALDON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
- Artículo de los estatutos: ARTICULO 8º. Organización y de la administración de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 6 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 6 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03