GALDON LLINARES DANIEL
Informe ejecutivo de GALDON LLINARES DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALDON LLINARES DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AITANA VINGEST SL | Administrador Unico | 22/07/2022 |
VINCULACIONES DE GALDON LLINARES DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALDON LLINARES DANIEL
Empresa: AITANA VINGEST SL
Administrador Unico
- Galdon Llinares Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069 , F 146, S 8, H A 157007, I/A 3 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Información de GALDON LLINARES DANIEL
Mostramos los datos de GALDON LLINARES DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALDON LLINARES DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos