GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER GALDON SL | Liquidador Mancomunado | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
TALLER GALDON SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | 19/01/2022 |
TALLER GALDON SL | Administrador Unico | 24/04/2009 | 23/09/2016 |
TALLER GALDON SL | Vicepresidente | 24/04/2009 | |
TALLER GALDON SL | Consejero | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
Empresa: TALLER GALDON SL
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Unico
- Galdon Ortiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 6 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Unico
- Galdon Ortiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 5 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Galdon Ortiz Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Galdon Ortiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 5 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-03
Información de GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALDON ORTIZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos