GALIANA LLORCA MIGUEL
Informe ejecutivo de GALIANA LLORCA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALIANA LLORCA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER GALDON SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | 19/01/2022 |
TALLER GALDON SL | Liquidador Mancomunado | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
TALLER GALDON SL | Secretario | 24/04/2009 | |
TALLER GALDON SL | Consejero | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE GALIANA LLORCA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALIANA LLORCA MIGUEL
Empresa: TALLER GALDON SL
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Liquidador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Administrador Mancomunado
- Galdon Llinares Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 7 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-03
Empresa: TALLER GALDON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Galdon Ortiz Daniel
- Galdon Ortiz Juan Antonio
- Galiana Llorca Miguel
Presidente
Secretario
- Galiana Llorca Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 54, S 8, H A 17727, I/A 5 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-03
Información de GALIANA LLORCA MIGUEL
Mostramos los datos de GALIANA LLORCA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALIANA LLORCA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos