SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA
CIF A80887524
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Gimenez Gerardo Jose
VINCULACIONES DE SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Rodriguez Juan | Vicepresidente | 27/07/2009 | 20/02/2013 |
Cano Rodriguez Juan | Consejero | 27/07/2009 | 20/02/2013 |
Cano Rodriguez Juan | Apoderado | 23/10/2009 | 20/02/2013 |
Cano Rodriguez Juan Jose | Vicepresidente | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Cano Rodriguez Juan Jose | Consejero | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Cano Rodriguez Juan Jose | Consejero Delegado | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Entrena Abad Miguel Angel | Secretario | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Entrena Abad Miguel Angel | Consejero | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Perez Gimenez Gerardo Jose | Presidente | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
Perez Gimenez Gerardo Jose | Consejero | 23/11/2010 | 20/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 104, S 8, H M 131842, I/A 15 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 104, S 8, H M 131842, I/A 15 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
- Sociedades absorbidas: TECAR IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 102, S 8, H M 131842, I/A 14 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-28
- Absorbidas: TECAR IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (31/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 102, S 8, H M 131842, I/A 13 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 102, S 8, H M 131842, I/A 13 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 101, S 8, H M 131842, I/A 12 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 101, S 8, H M 131842, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28