LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
Informe ejecutivo de LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECAR IBERIA SA | Presidente | 29/01/2010 | 03/12/2010 |
TECAR IBERIA SA | Consejero | 29/01/2010 | 03/12/2010 |
PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA | Presidente | 20/07/2009 | 26/11/2010 |
PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA | Consejero | 20/07/2009 | 26/11/2010 |
INTERMEDIARIOS AGRUPADOS GRUPO PROASSA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Presidente | 26/11/2010 | |
INTERMEDIARIOS AGRUPADOS GRUPO PROASSA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 26/11/2010 | |
SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA | Presidente | 27/07/2009 | 23/11/2010 |
SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA | Consejero | 27/07/2009 | 23/11/2010 |
VINCULACIONES DE LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
Empresa: TECAR IBERIA SA
Consejero
- Esparza Unsain Francisco Javier
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 15 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Consejero
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 208, S 8, H M 26700, I/A 11 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732 , F 163, S 8, H M 31340, I/A 15 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 102, S 8, H M 131842, I/A 13 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: TECAR IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Esparza Unsain Francisco Jesus
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 14 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Consejero
- Cano Rodriguez Juan
- Entrena Abad Miguel Angel
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 101, S 8, H M 131842, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8170 , F 101, S 8, H M 131842, I/A 11 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero
- Cano Rodriguez Juan
- Entrena Abad Miguel Angel
- Lekue Martinez Luis Maria
Presidente
- Lekue Martinez Luis Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732 , F 163, S 8, H M 31340, I/A 13 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA
Mostramos los datos de LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEKUE MARTINEZ LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos