TECAR IBERIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Maria Magdalena, 10
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TECAR IBERIA SA
CIF A81624967
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Gimenez Gerardo Jose
VINCULACIONES DE TECAR IBERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECAR IBERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Rodriguez Juan Jose | Consejero Delegado | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Cano Rodriguez Juan Jose | Consejero | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Entrena Abad Miguel Angel | Secretario | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Entrena Abad Miguel Angel | Consejero | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Esparza Unsain Francisco Javier | Vicepresidente | 03/12/2010 | 13/06/2011 |
Esparza Unsain Francisco Javier | Consejero | 03/12/2010 | 13/06/2011 |
Esparza Unsain Francisco Jesus | Consejero | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Esparza Unsain Francisco Jesus | Vicepresidente | 29/01/2010 | 13/06/2011 |
Perez Gimenez Gerardo Jose | Presidente | 03/12/2010 | 13/06/2011 |
Perez Gimenez Gerardo Jose | Consejero | 03/12/2010 | 13/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECAR IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 219, S 8, H M 193445, I/A 16 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 219, S 8, H M 193445, I/A 16 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 15 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 15 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 15 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 14 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 14 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Ceron Miguel Angel
- Berlanga Lorenzo Vicente
- Cañas Alberca Juan Antonio
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Eseverri Castiella Francisco Javier
- Esparza Unsain Francisco Jesus
- Garcia Garcia Jose Luis
- Jimenez Fernandez Juan Antonio
- Marcos Blanco Jesus
- Margalef Rivero Max
- Moya Cisneros Jose Ignacio
- Nuño Perez Manuel
- Perez Vargas Angel Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 218, S 8, H M 193445, I/A 14 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-28