ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA | Secretario | 05/07/2024 | |
PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA | Consejero | 05/07/2024 | |
INTERMEDIARIOS AGRUPADOS GRUPO PROASSA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario | 15/04/2024 | |
INTERMEDIARIOS AGRUPADOS GRUPO PROASSA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero
- Entrena Abad Miguel Angel
- Mateos Alzaga Javier Fernando
- Orejas Tagarro Daniel
- Pruna Dominguez Jose
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 31340, I/A 27 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Orejas Tagarro Daniel
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 31340, I/A 27 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 212, S 8, H M 26700, I/A 22 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Mateos Alzaga Javier Fernando
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 212, S 8, H M 26700, I/A 22 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: SAIC MOTOR ESPAÑA SL
Apoderado
- Entrena Abad Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41208 , F 76, S 8, H M 730598, I/A 15 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ERL CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Liquidador
- Entrena Abad Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12061 , F 214, S 8, H M 190039, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Empresa: ERL CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Entrena Abad Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12061 , F 214, S 8, H M 190039, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Empresa: SAIC MOTOR ESPAÑA SL
Apoderado
- Entrena Abad Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41208 , F 71, S 8, H M 730598, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan Jose
- Entrena Abad Miguel Angel
- Orejas Tagarro Daniel
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732 , F 167, S 8, H M 31340, I/A 22 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Rodriguez Juan
- Entrena Abad Miguel Angel
- Jurado Nigorra Alfonso
Presidente
Secretario
- Entrena Abad Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732 , F 167, S 8, H M 31340, I/A 22 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
VER MAS ACTOS
Información de ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENTRENA ABAD MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos