SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Mayor, 13
Código Postal 19001
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL
CIF B19275643
Capital Social 57410.0 Euros
Actividad Actividades de envasado y empaquetado
Fecha de Constitución 01/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Gomez Ricardo | Apoderado | 28/05/2014 | 29/03/2019 |
Lopez Gomez Ricardo Andres | Administrador Unico | 08/10/2014 | 29/03/2019 |
Lopez Gomez Ricardo Andres | Liquidador Unico | 29/03/2019 | 29/03/2019 |
SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 22/10/2010 | 29/03/2019 |
Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe | Administrador Unico | 22/10/2010 | 08/10/2014 |
Manjon Sanchez Ismael | Apoderado | 20/09/2011 | 02/05/2012 |
Catalina Celaya Juan Antonio | Apoderado | 20/12/2010 | 17/02/2012 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.410,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.800,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 8 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H GU 7875, I/A 6 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H GU 7875, I/A 5 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-19