CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL | Apoderado | 20/12/2010 | 17/02/2012 |
SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES SL | Apoderado | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
Apoderado
- Catalina Celaya Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 137, S 8, H GU 7875, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-19
Apoderado
- Catalina Celaya Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8772, L 6059, F 82, S 8, H V 125049, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
Apoderado
- Catalina Celaya Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 136, S 8, H GU 7875, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-19
Información de CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALINA CELAYA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos