LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
Informe ejecutivo de LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 06/02/2017 | 21/11/2017 |
SERVITELCO MULTISERVICIOS SL | Administrador Unico | 05/04/2017 | 20/11/2017 |
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 06/10/2014 | 06/02/2017 |
SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL | Administrador Unico | 22/10/2010 | 08/10/2014 |
ILUNION LAVECO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2011 | 18/09/2014 |
ILUNION LAVECO SL | Secretario | 22/08/2011 | 17/09/2014 |
ILUNION LAVECO SL | Consejero | 22/08/2011 | 17/09/2014 |
ILUNION LAVECO SL | Administrador Unico | 18/07/2011 | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
Apoderado
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 163, S 8, H M 352054, I/A 28 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: SERVITELCO MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32472 , F 8, S 8, H M 584506, I/A 12 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: SERVITELCO MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32472 , F 8, S 8, H M 584506, I/A 11 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Apoderado
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 162, S 8, H M 352054, I/A 26 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Administrador Unico
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 162, S 8, H M 352054, I/A 25 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Administrador Unico
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 107, S 8, H M 352054, I/A 15 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 180, S 8, H GU 7875, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-19
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 111, S 8, H M 412850, I/A 14 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Consejero
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
- Uruñuela Ruiz Ana
Presidente
Secretario
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 108, S 8, H M 412850, I/A 13 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
- Uruñuela Ruiz Ana
Presidente
Secretario
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23045 , F 18, S 8, H M 412850, I/A 9 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE
Mostramos los datos de LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS-FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos