CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
Informe ejecutivo de CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVANDERIA INDUSTRIAL L I G SA | Apoderado | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
Empresa: LAVANDERIA INDUSTRIAL L I G SA
Apoderado
- Cuevas Jimenez Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 71, S 8, H M 87338, I/A 11 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Uruñuela Ruiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 111, S 8, H M 412850, I/A 14 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Consejero
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
- Uruñuela Ruiz Ana
Presidente
- Cuevas Jimenez Cristobal
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 108, S 8, H M 412850, I/A 13 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Uruñuela Ruiz Ana
Consejero
- Cuevas Jimenez Cristobal
- Lopez De La Torre Vazquez Carlos-felipe
- Uruñuela Ruiz Ana
Presidente
- Cuevas Jimenez Cristobal
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23045 , F 18, S 8, H M 412850, I/A 9 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
Información de CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL
Mostramos los datos de CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS JIMENEZ CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos