VIEIRA MARTORELL DAVID
Informe ejecutivo de VIEIRA MARTORELL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIEIRA MARTORELL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION LAVANDERIAS SA | Apoderado | 17/10/2012 | 06/04/2015 |
ILUNION LAVECO SL | Apoderado | 03/11/2011 | 18/09/2014 |
VINCULACIONES DE VIEIRA MARTORELL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIEIRA MARTORELL DAVID
Empresa: FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Vieira Martorell David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 47, S 8, H M 12616, I/A 163 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Caballero Benitez Mateo
- Vieira Martorell David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 111, S 8, H M 412850, I/A 14 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Vieira Martorell David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 34, S 8, H M 12616, I/A 137 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado
- Caballero Benitez Mateo
- Vieira Martorell David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 107, S 8, H M 412850, I/A 10 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de VIEIRA MARTORELL DAVID
Mostramos los datos de VIEIRA MARTORELL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIEIRA MARTORELL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos