MANJON SANCHEZ ISMAEL
Informe ejecutivo de MANJON SANCHEZ ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANJON SANCHEZ ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SOCIALES DE MANIPULADOS INDUSTRIALES CASTILLA LA MANCHA SL | Apoderado | 20/09/2011 | 02/05/2012 |
ILUNION LAVECO SL | Apoderado | 12/04/2010 | 19/07/2011 |
VINCULACIONES DE MANJON SANCHEZ ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANJON SANCHEZ ISMAEL
Apoderado
- Manjon Sanchez Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H GU 7875, I/A 5 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-19
Apoderado
- Manjon Sanchez Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 137, S 8, H GU 7875, I/A 3 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-19
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado
- Manjon Sanchez Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23045 , F 17, S 8, H M 412850, I/A 7 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Empresa: SERVICIOS SOCIALES DE LAVANDERIA SL
Apoderado
- Manjon Sanchez Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23045 , F 13, S 8, H M 412850, I/A 5 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Información de MANJON SANCHEZ ISMAEL
Mostramos los datos de MANJON SANCHEZ ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANJON SANCHEZ ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos