SERVEIS ESPECIALS PALLI SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
CIF A17108689
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consol Palli Tura | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Consol Palli Tura | Consejero | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Consol Tura Gamell | Secretario | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Consol Tura Gamell | Consejero | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Consuelo Tura Gamell | Administrador Unico | 26/01/2009 | 07/04/2011 |
Enriqueta Palli Tura | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Enriqueta Palli Tura | Consejero | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
Enriqueta Palli Tura | Liquidador | 07/04/2011 | 07/04/2011 |
Francesc Palli Mareña | Apoderado Mancomunado | 26/01/2009 | 07/04/2011 |
Francesc Palli Mareña | Presidente | 31/01/2011 | 07/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Duración.- La representación de la Sociedad corresponde a un Consejo de Administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-141-17