CONSOL TURA GAMELL
Informe ejecutivo de CONSOL TURA GAMELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONSOL TURA GAMELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOPALL GIRONA SL | Secretario | 03/02/2011 | |
IMMOPALL GIRONA SL | Consejero | 03/02/2011 |
VINCULACIONES DE CONSOL TURA GAMELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSOL TURA GAMELL
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 27 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 81, S 8, H GI 8387, I/A 26 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 81, S 8, H GI 8387, I/A 26 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 5, S 8, H GI 7846, I/A 16 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 80, S 8, H GI 8387, I/A 25 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Administrador Unico
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 80, S 8, H GI 8387, I/A 25 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-17
Empresa: IMMOPALL GIRONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 49, S 8, H GI 7914, I/A 11 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-17
Empresa: IMMOPALL GIRONA SL
Administrador Unico
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 49, S 8, H GI 7914, I/A 11 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
- Consol Tura Gamell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-17
VER MAS ACTOS
Información de CONSOL TURA GAMELL
Mostramos los datos de CONSOL TURA GAMELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSOL TURA GAMELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos