CONSOL PALLI TURA
Informe ejecutivo de CONSOL PALLI TURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONSOL PALLI TURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUES GIRONA SA | Administrador Solidario | 11/08/2022 | |
IMMOPALL GIRONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2011 | |
IMMOPALL GIRONA SL | Consejero | 03/02/2011 |
VINCULACIONES DE CONSOL PALLI TURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSOL PALLI TURA
Empresa: GRUAS GERONA SA
Administrador Solidario
- Consol Palli Tura
- Jesus Almazan Casademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 29 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Administrador Unico
- Consol Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 29 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-17
Empresa: PALM GIRONA SL
Liquidador Solidario
- Consol Palli Tura
- Jesus Almazan Casademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 87, S 8, H GI 34280, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-17
Empresa: PALM GIRONA SL
Administrador Solidario
- Consol Palli Tura
- Jesus Almazan Casademont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 87, S 8, H GI 34280, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Nuevo Socio Único
- Consol Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 28 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Administrador Unico
- Consol Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 27 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
- Consol Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 71, S 8, H GI 8387, I/A 27 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
- Consol Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 81, S 8, H GI 8387, I/A 26 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-17
Empresa: GRUAS GERONA SA
Consejero Delegado
- Consol Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 81, S 8, H GI 8387, I/A 26 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Consol Palli Tura
- Enriqueta Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
VER MAS ACTOS
Información de CONSOL PALLI TURA
Mostramos los datos de CONSOL PALLI TURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSOL PALLI TURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos