ENRIQUETA PALLI TURA
Informe ejecutivo de ENRIQUETA PALLI TURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENRIQUETA PALLI TURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNOSYNERGY VENTURES SL | Administrador Solidario | 17/04/2024 | |
GRUAS PALLI SA | Administrador Unico | 06/08/2019 | |
GRUAS PALLI SA | Socio Unico | 01/07/2013 | |
IMMOPALL GIRONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2011 | |
IMMOPALL GIRONA SL | Consejero | 03/02/2011 | |
GRUAS PALLI SA | Consejero Delegado | 31/01/2011 |
VINCULACIONES DE ENRIQUETA PALLI TURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUETA PALLI TURA
Empresa: TECHNOSYNERGY VENTURES SL
Administrador Solidario
- Enriqueta Palli Tura
- Jose Ruiz Garrofa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 92, S 8, H GI 74014, I/A 1 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Administrador Unico
- Enriqueta Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 6, S 8, H GI 7846, I/A 17 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Administrador Unico
- Enriqueta Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 6, S 8, H GI 7846, I/A 17 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Administrador Unico
- Enriqueta Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 5, S 8, H GI 7846, I/A 16 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 5, S 8, H GI 7846, I/A 16 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-17
Empresa: GRUAS PALLI SA
Nuevo Socio Único
- Enriqueta Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 5, S 8, H GI 7846, I/A 15 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Liquidador
- Enriqueta Palli Tura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Consol Palli Tura
- Enriqueta Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 13 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Empresa: IMMOPALL GIRONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Consol Palli Tura
- Enriqueta Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 49, S 8, H GI 7914, I/A 11 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-17
Empresa: SERVEIS ESPECIALS PALLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Consol Palli Tura
- Enriqueta Palli Tura
Consejero
- Consol Palli Tura
- Consol Tura Gamell
- Enriqueta Palli Tura
- Francesc Palli Mareña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 92, S 8, H GI 8082, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-17
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUETA PALLI TURA
Mostramos los datos de ENRIQUETA PALLI TURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUETA PALLI TURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos