SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL - EXTINGUIDA
Municipio Abrera
Provincia Barcelona
Razón Social SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL
CIF B63309751
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Tod Stephens Christie
VINCULACIONES DE SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vigne Cusine Alejandro | Vicepresidente | 27/06/2014 | 14/08/2014 |
Garcia Vigne Cusine Alejandro | Consejero | 27/06/2014 | 14/08/2014 |
Niño Alvarez Jesus | Apoderado Solidario | 14/05/2014 | 14/08/2014 |
Norman Dale Finch Junior | Consejero | 13/11/2013 | 14/08/2014 |
Norman Dale Finch Junior | Apoderado Solidario | 13/11/2013 | 14/08/2014 |
Tod Stephens Christie | Presidente | 11/10/2011 | 14/08/2014 |
Tod Stephens Christie | Consejero | 11/10/2011 | 14/08/2014 |
Tod Stephens Christie | Apoderado | 28/10/2011 | 14/08/2014 |
Vall Escala Bertran | Secretario No Consejero | 13/11/2013 | 14/08/2014 |
Requena Penat Patricia | Vicepresidente | 27/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 100, S 8, H B 278324, I/A 21 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 100, S 8, H B 278324, I/A 20 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 100, S 8, H B 278324, I/A 20 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 100, S 8, H B 278324, I/A 19 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 98, S 8, H B 278324, I/A 18 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 98, S 8, H B 278324, I/A 18 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 98, S 8, H B 278324, I/A 17 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Consejero
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 98, S 8, H B 278324, I/A 17 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 97, S 8, H B 278324, I/A 16 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 95, S 8, H B 278324, I/A 15 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08