REQUENA PENAT PATRICIA
Informe ejecutivo de REQUENA PENAT PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE REQUENA PENAT PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAERCH BUÑOL SL | Apoderado Mancomunado | 22/06/2016 | |
FAERCH BUÑOL SL | Apoderado Solidario | 07/08/2014 | |
FAERCH BUÑOL SL | Apoderado Mancomunado | 07/08/2014 | |
LUMIERE INFANTIL SL | Socio Unico | 04/09/2013 | |
FAERCH BUÑOL SL | Apoderado | 03/10/2012 | |
BOSSAR PACKAGING SL | Apoderado | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE REQUENA PENAT PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA PENAT PATRICIA
Empresa: FAERCH PLAST SL
Apoderado Mancomunado
- Badia Ruiz Laura
- Puchol Cazaurang Maria Eugenia
- Requena Penat Patricia
- Tormo Mas Rafael
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 142, S 8, H V 167982, I/A 6 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Empresa: FAERCH PLAST BUÑOL SL
Apoderado Mancomunado
- Badia Ruiz Laura
- Puchol Cazaurang Maria Eugenia
- Requena Penat Patricia
- Tormo Mas Rafael
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 132, S 8, H V 131070, I/A 25 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Consejero
- Finch Junior Norman Dale
- Niño Alvarez Jesus
- Requena Penat Patricia
Presidente
- Requena Penat Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 132, S 8, H V 131070, I/A 21 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Presidente
- Requena Penat Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 130, S 8, H V 131070, I/A 17 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Requena Penat Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9441, L 6723, F 20, S 8, H V 131070, I/A 16 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
- Requena Penat Patricia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9441, L 6723, F 18, S 8, H V 131070, I/A 15 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-46
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 167, S 8, H B 255393, I/A 26 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: PLASTEC IBERICA 2 SL
Administrador Solidario
- Llinas Mas Miguel
- Requena Penat Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27859 , F 62, S 8, H B 124400, I/A 6 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS III SL
Consejero
- Requena Penat Patricia
Vicepresidente
- Requena Penat Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37935 , F 189, S 8, H B 316935, I/A 14 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL
Consejero
- Requena Penat Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 167, S 8, H B 255393, I/A 25 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
VER MAS ACTOS
Información de REQUENA PENAT PATRICIA
Mostramos los datos de REQUENA PENAT PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA PENAT PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos