NIÑO ALVAREZ JESUS
Informe ejecutivo de NIÑO ALVAREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NIÑO ALVAREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 14/05/2014 |
VINCULACIONES DE NIÑO ALVAREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIÑO ALVAREZ JESUS
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
- Niño Alvarez Jesus
Apoderado
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 152, S 8, H B 42944, I/A 131 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: PROASEPTIC TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arnaud Julien Bruno Quetin
- Niño Alvarez Jesus
- Vera Nieto Ester
Apoderado
- Arnaud Julien Bruno Quetin
- Bertrand Gaillard
- Michael Peter Thurland
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 220, S 8, H B 344960, I/A 32 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 132, S 8, H V 131070, I/A 21 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Niño Alvarez Jesus
Apoderado Solidario
- Chapman Michael James
- Niño Alvarez Jesus
- Reyner Sabine
- Sealed Air Corporation
- Thurland Michael Peter
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 131, S 8, H V 131070, I/A 20 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-46
Empresa: SEALED AIR BUÑOL SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
- Requena Penat Patricia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9441, L 6723, F 18, S 8, H V 131070, I/A 15 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-46
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
- William Gregory Stiehl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 141, S 8, H B 42944, I/A 111 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 166, S 8, H B 255393, I/A 24 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS II SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 100, S 8, H B 278324, I/A 19 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS III SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37935 , F 188, S 8, H B 316935, I/A 13 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-08
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Apoderado Solidario
- Niño Alvarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 139, S 8, H B 42944, I/A 107 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
VER MAS ACTOS
Información de NIÑO ALVAREZ JESUS
Mostramos los datos de NIÑO ALVAREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIÑO ALVAREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos