NORMAN DALE FINCH JUNIOR
Informe ejecutivo de NORMAN DALE FINCH JUNIOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NORMAN DALE FINCH JUNIOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL | Vicepresidente | 13/11/2013 | |
SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL | Consejero | 13/11/2013 | |
SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 13/11/2013 |
VINCULACIONES DE NORMAN DALE FINCH JUNIOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORMAN DALE FINCH JUNIOR
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Apoderado Solidario
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 147, S 8, H B 42944, I/A 119 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Consejero
- Alessandra Faccin Assis
- Norman Dale Finch Junior
- William Gregory Stiehl
- William Vincent Hickey
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 147, S 8, H B 42944, I/A 118 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Empresa: PROASEPTIC TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 217, S 8, H B 344960, I/A 26 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: PROASEPTIC TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Norman Dale Finch Junior
Vicepresidente
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 217, S 8, H B 344960, I/A 25 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: PROASEPTIC TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 213, S 8, H B 344960, I/A 19 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: PROASEPTIC TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Norman Dale Finch Junior
Vicepresidente
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 213, S 8, H B 344960, I/A 18 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 165, S 8, H B 255393, I/A 23 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: SEALED AIR SPAIN HOLDINGS SL
Consejero
- Norman Dale Finch Junior
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 164, S 8, H B 255393, I/A 22 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Apoderado Solidario
- Norman Dale Finch Junior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 138, S 8, H B 42944, I/A 106 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: SEALED AIR PACKAGING SL
Consejero
- Norman Dale Finch Junior
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7355 , F 138, S 8, H B 42944, I/A 105 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
VER MAS ACTOS
Información de NORMAN DALE FINCH JUNIOR
Mostramos los datos de NORMAN DALE FINCH JUNIOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORMAN DALE FINCH JUNIOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos