SABORS SOMTRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Navas, 7
Código Postal 08004
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SABORS SOMTRES SL
CIF B66301490
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 22/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SABORS SOMTRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABORS SOMTRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Vazquez Sergio | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
Castillo Vazquez Sergio | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 10/07/2018 |
Martin Lada Jorge | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
Martin Lada Jorge | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 10/07/2018 |
Lopez Salinas Jose Luis | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 16/02/2016 |
ACTOS BORME DE SABORS SOMTRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Dirección:PZ DE LAS NAVAS Num.7 P.BJ PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION.PRESTACION DE SERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION.SERVICIOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08