LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JLLS IZNAJAR SL | Administrador Unico | 25/10/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
Empresa: RIERA GLOP SL
Apoderado Solidario
- Lopez Salinas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46805 , F 6, S 8, H B 531488, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Empresa: RIERA GLOP SL
Apoderado Solidario
- Lopez Ruiz Enrique
- Lopez Salinas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46805 , F 5, S 8, H B 531488, I/A 2 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Lopez Salinas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: SABEN SL
Consejero
- Juanysacreu Sorribas Ana Maria
- Lanero Ruiz Felicitas
- Lopez Salinas Jose Luis
- Vela Sanchez Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26050 , F 202, S 8, H B 97353, I/A 6 N (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Lopez Salinas Jose Luis
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: JLLS IZNAJAR SL
Administrador Unico
- Lopez Salinas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 122, S 8, H GR 43770, I/A 1 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-18
Información de LOPEZ SALINAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de LOPEZ SALINAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SALINAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos