CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
Informe ejecutivo de CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL | Administrador Solidario | 10/02/2009 | 05/02/2019 |
SABORS SOMTRES SL | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
SABORS SOMTRES SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 125, S 8, H B 375988, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Liquidador
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Liquidador
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Lopez Salinas Jose Luis
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 123, S 8, H B 375988, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
Información de CASTILLO VAZQUEZ SERGIO
Mostramos los datos de CASTILLO VAZQUEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO VAZQUEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos